序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文平 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文平
|
|
2 |
丰小兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 联络员备案 |
湛兴 *** 备案手机:***
|
湛兴 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-17 | 联络员备案 |
湛兴 *** 备案手机:***
|
湛兴 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-06-09 | 联络员备案 |
湛兴 *** 备案手机:***
|
湛兴 *** 备案手机:***
|
4 | 2022-06-08 | 联络员备案 |
湛兴 *** 备案手机:***
|
湛兴 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-05-23 | 联络员备案 |
李文平 *** 备案手机:***
|
湛兴 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
李文平 *** 备案手机:***
|
李文平 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
李文平 *** 备案手机:***
|
李文平 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-06-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2020-06-19 | 股东变更 |
蔡雄 , [退出]李文平
|
李文平
|
10 | 2020-06-19 | 章程备案 |
无
|
2020-06-19经营范围、股东出资额、出资比例
|