序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王平志 | 49% | 24.5万人民币 |
2 | 胥双芝 | 40% | 20.0万人民币 |
3 | 胥学芝 | 11% | 5.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胥学芝
|
|
2 |
王平志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 章程备案 |
无
|
2020-05-19投资人股权、营业期限
|
2 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胥学芝
|
胥学芝
|
3 | 2020-05-20 | 股东变更 |
王平志 ,胥学芝
|
王平志 ,胥双芝 , [新增]胥学芝
|
4 | 2020-05-20 | 经营期限 |
2012年10月22日 至 2022年10月21日
|
2012年10月22日 至 2032年10月21日
|
5 | 2019-05-18 | 联络员备案 |
袁兴丑 *** 备案手机:***
|
胥学芝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-05-31 | 财务负责人 |
|
柏海英 ***
|
7 | 2018-05-31 | 地址变更 |
岳阳市岳阳楼区建湘路天伦城郁金香街区8栋603号
|
岳阳市南湖新区金鄂西路62号玫瑰湾小区9、10、11号
|
8 | 2018-05-11 | 联络员备案 |
兰文 *** 备案手机:***
|
袁兴丑 *** 备案手机:***
|