序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕明芳 | 25% | 13.0万人民币 |
2 | 毛岳健 | 25% | 13.0万人民币 |
3 | 荣友谊 | 25% | 13.0万人民币 |
4 | 张凡 | 25% | 13.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕明芳
|
|
2 |
毛岳健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-12 | 经营期限 |
2009年4月7日 至 2019年4月6日
|
2009年4月7日 至 2039年4月6日
|
2 | 2012-09-18 | 法定代表人变更 |
王存德
|
吕明芳
|
3 | 2011-05-24 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资52.0
|
股东实际出资52.0
|
4 | 2010-04-28 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资30.0
|
股东实际出资52.0
|