序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田文安 | 80% | 640万人民币 |
2 | 邓先玉 | 20% | 160万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田文安
|
|
2 |
邓先玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-19 | 联络员备案 |
蒋龙方 *** 备案手机:***
|
田文安 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-10-15 | 法定代表人变更 |
蒋青山
|
田文安
|
3 | 2018-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋青山 [退出]
|
田文安 [新增]
|
4 | 2018-10-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-09经2018年10月9日股东会决议,提交公司章程修正案。
|
5 | 2018-10-15 | 股东变更 |
邓先玉 ,蒋青山 , [退出]田文安
|
邓先玉 ,田文安
|
6 | 2018-07-17 | 联络员备案 |
陈癸卯 *** 备案手机:***
|
蒋龙方 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2016-11-01 | 股东变更 |
邓先玉 ,田文安 ,张伏军 [退出]
|
邓先玉 ,蒋青山 , [新增]田文安
|
8 | 2016-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张伏军 [退出]
|
蒋青山 [新增]
|
9 | 2016-11-01 | 经理备案 |
张伏军 [退出]
|
蒋青山 [新增]
|
10 | 2016-11-01 | 法定代表人变更 |
张伏军
|
蒋青山
|