序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋德 | 99% | 495.99万人民币 |
2 | 乐晨 | 1% | 5.01万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋德
|
|
2 |
乐晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 法定代表人变更 |
何志伟
|
蒋德
|
2 | 2022-04-14 | 章程备案 |
无
|
2022-04-131、公司股东何志伟(占股99%)变更为蒋德(占股99%); 2、公司执行董事和经理由何志伟变更为蒋德; 3、公司监事由何纫芝变更为乐晨。
|
3 | 2022-04-14 | 股东变更 |
何志伟 , [退出]乐晨
|
蒋德 , [新增]乐晨
|
4 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何志伟 [退出]
|
蒋德 [新增]
|
5 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何纫芝 [退出]
|
乐晨 [新增]
|
6 | 2022-04-13 | 联络员备案 |
严艳 *** 备案手机:***
|
蒋德 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2022-02-16 | 联络员备案 |
严艳 *** 备案手机:***
|
蒋德 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-09-23 | 联络员备案 |
王芬 *** 备案手机:***
|
王芬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2021-09-23 | 联络员备案 |
王芬 *** 备案手机:***
|
严艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2021-06-03 | 章程备案 |
无
|
2021-06-02企业类型由自然人独资变更为自然人投资或控股;公司股东及股权由毕俊伟501万元变更为何志伟495.99万元,乐晨5.01万元;公司法定代表人,执行董事和经理由毕俊伟变更为何志伟。
|