序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李再国 | 52.00815% | 51.02万人民币 |
2 | 袁卫平 | 7.5739% | 7.43万人民币 |
3 | 罗卫东 | 7.37003% | 7.23万人民币 |
4 | 程伟清 | 6.91132% | 6.78万人民币 |
5 | 董纯丽 | 6.72783% | 6.6万人民币 |
6 | 徐步望 | 6.24873% | 6.13万人民币 |
7 | 杨汉江 | 5.30071% | 5.2万人民币 |
8 | 李洪 | 4.21% | 4.13万人民币 |
9 | 李炯 | 3.64934% | 3.58万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李再国
|
|
2 |
袁卫平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-01股东变更。
|
2 | 2020-04-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李再国;陈建; [退出]袁卫平;董纯丽;杨汉江;李洪;李炯;程伟清;罗卫东;徐步望;
|
李再国;袁卫平;董纯丽;杨汉江;李洪;李炯;程伟清;罗卫东;徐步望;
|
3 | 2020-04-13 | 股东变更 |
陈建 , [退出]程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,袁卫平
|
程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,袁卫平
|
4 | 2019-01-18 | 经营期限 |
2004年4月27日 至 2020年4月26日
|
2004年4月27日 至 2023年4月26日
|
5 | 2019-01-18 | 股东变更 |
陈建 ,程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,姚承志 , [退出]袁卫平
|
陈建 ,程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,袁卫平
|
6 | 2019-01-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-11股东、营业期限变更
|
7 | 2018-04-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-09股东变更
|
8 | 2018-04-23 | 股东变更 |
陈建 ,程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,柳泉 , [退出]罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,姚承志 ,袁卫平
|
陈建 ,程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,姚承志 ,袁卫平
|
9 | 2017-03-27 | 股东变更 |
陈建 ,程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,刘光辉 , [退出]柳泉 ,罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,姚承志 ,袁卫平
|
陈建 ,程伟清 ,董纯丽 ,李洪 ,李炯 ,李再国 ,柳泉 ,罗卫东 ,徐步望 ,杨汉江 ,姚承志 ,袁卫平
|
10 | 2017-03-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-03-10股东及股权变更
|