序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李君龙 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 许牡容 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 方八生 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李君龙
|
|
2 |
方八生
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
岳阳市怡和实业****展有限公司木材经营部
|
宋文波 | 1998-05-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方细生 [退出]
|
方八生 [新增]
|
2 | 2020-08-06 | 法定代表人变更 |
方鹏翔
|
李君龙
|
3 | 2020-08-06 | 地址变更 |
岳阳市求索东路北港花园负一楼
|
湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路499号西单元301室
|
4 | 2020-08-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
方鹏翔; [退出]方八生;方金湖; [退出]
|
李君龙; [新增]方八生;许牡容; [新增]
|
5 | 2020-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方鹏翔 [退出]
|
李君龙 [新增]
|
6 | 2020-08-06 | 股东变更 |
方八生 ,方金湖 , [退出]方鹏翔 [退出]
|
方八生 ,李君龙 , [新增]许牡容 [新增]
|
7 | 2020-08-06 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2017-05-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
1997年5月20日 至 2017年5月20日
|
1997年5月20日 至 2037年5月20日
|