序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦霜 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 陈靖辉 | 23% | 230.0万人民币 |
3 | 曹甜 | 18% | 180.0万人民币 |
4 | 张翔 | 9% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡红霞
|
|
2 |
曹甜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-10 | 法定代表人变更 |
吕爱平
|
胡红霞
|
2 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕爱平 [退出]
|
胡红霞 [新增]
|
3 | 2019-07-01 | 联络员备案 |
王芸蕾 *** 备案手机:***
|
吕爱平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
黄森林 *** 备案手机:***
|
王芸蕾 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-06-08 | 地址变更 |
岳阳市南环东路南湖新天地1栋2楼
|
岳阳市岳阳楼区南环东路南湖新天地1栋2楼
|
6 | 2018-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈靖辉 [退出]
|
曹甜 [新增]
|
7 | 2018-06-08 | 股东变更 |
曹甜 ,陈靖辉 ,秦霜 ,吴浪 , [退出]张翔
|
曹甜 ,陈靖辉 ,秦霜 ,张翔
|
8 | 2018-06-08 | 章程备案 |
无
|
2018-05-29经2018年5月18日股东会决议,同意公司股东变更,并通过2018年5月18日公司新章程。
|
9 | 2017-07-14 | 财务负责人 |
|
|