序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋曦宇 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋曦宇
|
|
2 |
刘磊
|
|
3 |
蔡利
|
|
4 |
任月英
|
|
5 |
邓雨
|
|
6 |
胡海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 股东变更 |
刘杰平 , [退出]刘磊 [退出]
|
蒋曦宇 [新增]
|
2 | 2021-03-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘杰平 [退出]任月英蔡利邓雨刘磊
|
蒋曦宇 [新增]刘磊蔡利邓雨任月英
|
4 | 2021-03-17 | 经营范围变更 |
文化类培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化类培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-03-17 | 章程备案 |
无
|
2021-02-28新的章程
|
6 | 2021-03-17 | 联络员备案 |
朱慧玲 *** 备案手机:***
|
蒋曦宇 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-03-17 | 法定代表人变更 |
刘杰平
|
蒋曦宇
|
8 | 2021-03-11 | 联络员备案 |
蔡利 *** 备案手机:***
|
朱慧玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-11-06 | 经营范围变更 |
小学、初中、高中文化辅导。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化类培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2020-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘燕
|
|