序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王虎 | 75% | 150.0万人民币 |
2 | 张望臣 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王虎
|
|
2 |
许舜玲
|
|
3 |
张望臣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李雪晴 [退出]
|
王虎 [新增]
|
2 | 2021-01-21 | 章程备案 |
无
|
2021-01-20提供新章程
|
3 | 2021-01-21 | 法定代表人变更 |
李雪晴
|
王虎
|
4 | 2021-01-21 | 股东变更 |
李雪晴 , [退出]张望臣
|
王虎 , [新增]张望臣
|
5 | 2020-11-16 | 股东变更 |
王卫球 , [退出]张望臣
|
李雪晴 , [新增]张望臣
|
6 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王卫球 [退出]
|
李雪晴 [新增]
|
7 | 2020-11-16 | 法定代表人变更 |
王卫球
|
李雪晴
|
8 | 2020-11-16 | 章程备案 |
无
|
2020-11-12提交新章程
|
9 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张望臣
|
10 | 2020-10-30 | 股东变更 |
彭翔 , [退出]王卫球
|
王卫球 ,张望臣 [新增]
|