序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方继春 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁雅
|
|
2 |
方继春
|
|
3 |
张燕红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
袁雅 *** 备案手机:***
|
袁雅 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-10-22 | 法定代表人变更 |
方继春
|
袁雅
|
3 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方继春 [退出]
|
袁雅 [新增]
|
4 | 2018-10-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-18修正章程第十五条、第十六条
|
5 | 2018-10-22 | 联络员备案 |
方继春 *** 备案手机:***
|
袁雅 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方继春
|
方继春
|
7 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁雅 [退出]
|
张燕红 [新增]
|
8 | 2017-01-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
方继春;
|
方继春;
|
9 | 2017-01-13 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
300.0000万人民币( + 200% )
|
10 | 2017-01-13 | 经营范围变更 |
计算机信息技术服务;软件开****;电子产品、通讯器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
互联网接入及相关服务、信息服务,信息安全服务,采购分销网络系统服务,物联网服务,移动互联网研****和维护,传感网信息服务,物联网信息服务,软件开****,第三方网络交易平台经营服务,信息技术咨询服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,广告设计,网上贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|