序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程铁军 | 51% | 41.31万人民币 |
2 | 蔡灿林 | 49% | 39.69万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程利
|
|
2 |
蔡灿林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 | 经营期限 |
2012年4月5日 至 2022年4月4日
|
2012年4月5日 至 2052年4月4日
|
2 | 2022-04-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2020-12-21 | 联络员备案 |
程铁军 *** 备案手机:***
|
程利 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-12-21 | 股东变更 |
蔡灿林 ,蔡均凯 , [退出]程铁军
|
蔡灿林 ,程铁军
|
5 | 2020-12-21 | 章程备案 |
无
|
2020-12-16参新章程。
|
6 | 2020-12-21 | 地址变更 |
岳阳经济技术开****区中南大市场A区4栋140号
|
岳阳经济技术开****区通海路管理处北港社区(中南大市场A区9栋118号)
|
7 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡均凯 [退出]
|
蔡灿林 [新增]
|
8 | 2020-12-21 | 法定代表人变更 |
程铁军
|
程利
|
9 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程铁军 [退出]
|
程利 [新增]
|
10 | 2020-12-08 | 联络员备案 |
程铁军 *** 备案手机:***
|
程铁军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|