序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付永兴 | 99% | 297.0万人民币 |
2 | 黄大光 | 1% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付永兴
|
|
2 |
黄大光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 经营期限 |
2001年7月10日 至 2021年7月9日
|
2001年7月10日 至 2049年9月8日
|
2 | 2021-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2016-06-17 | 住所变更 |
岳阳市民乐苑四栋606室
|
岳阳经济技术开****区岳阳大道狮子山路天邦珍珠湾小区8栋201号
|
4 | 2014-05-28 | 股东变更 |
付永兴黄大光
|
付永兴黄大光
|
5 | 2014-05-28 | 投资人(股权)变更 |
付永兴出资 59.40000万元 人民币;黄大光出资 0.60000万元 人民币
|
付永兴出资 297.00000( + 400% )万元 人民币 ;黄大光出资 3.00000( + 400% )万元 人民币
|
6 | 2014-05-28 | 注册资本(金)变更 |
60.0000万元[人民币]
|
300.0000万元[人民币]
|