序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴梓福 | 80% | 4000.0万人民币 |
2 | 葛兰桂 | 20% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛兰桂
|
|
2 |
吴梓福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
杨涛 *** 备案手机:***
|
杨浩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-11-15 | 股东变更 |
吴灿 , [退出]吴根云 [退出]
|
葛兰桂 , [新增]吴梓福 [新增]
|
3 | 2017-11-15 | 联络员备案 |
吴根云 备案手机:*****
|
杨涛 备案手机:*****
|
4 | 2017-11-15 | 投资人(股权)变更 |
吴根云 出资 4000万人民币; [退出]吴灿 出资 1000万人民币; [退出]
|
吴梓福 出资 4000万人民币; [新增]葛兰桂 出资 1000万人民币; [新增]
|
5 | 2017-11-15 | 财务负责人 |
吴根云
|
曹亚
|
6 | 2017-11-15 | 法定代表人变更 |
吴根云
|
吴根云
|
7 | 2017-09-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2017-09-25 | 住所变更 |
湖南省岳阳市湘阴县东塘镇花吴祠村
|
湖南省岳阳市屈原管理区建安路39号
|
9 | 2017-05-26 | 联络员备案 |
吴根云 备案手机:*****
|
吴根云 备案手机:*****
|