序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 负责人变更 |
戴拓 [退出]
|
罗新军 [新增]
|
2 | 2022-02-24 | 联络员备案 |
丁达华 *** 备案手机:***
|
罗新军 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-03 | 负责人变更 |
何秀军 [退出]
|
戴拓 [新增]
|
4 | 2021-07-14 | 联络员备案 |
丁达华 *** 备案手机:***
|
丁达华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-03-24 | 联络员备案 |
罗新军 *** 备案手机:***
|
丁达华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|