序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赖章龙 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赖章龙
|
|
2 |
冯丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 股东变更 |
方宏才 , [退出]方佳怡 [退出]
|
赖章龙 [新增]
|
2 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方佳怡 [退出]
|
冯丽 [新增]
|
3 | 2021-06-30 | 经营期限 |
2008年3月14日 至 2022年3月13日
|
2008年3月14日 至 长期
|
4 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方宏才 [退出]
|
赖章龙 [新增]
|
5 | 2021-06-30 | 法定代表人变更 |
方宏才
|
赖章龙
|
6 | 2021-06-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2021-06-30 | 章程备案 |
无
|
2021-06-08提交新章程
|
8 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
方宏才 *** 备案手机:***
|
赖章龙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2015-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方佳怡 [退出]
|
方宏才 [新增]
|
10 | 2015-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方宏才 [退出]
|
方佳怡 [新增]
|