序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴福生 | 80% | 800万人民币 |
2 | 吴妹 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴福生
|
|
2 |
吴妹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 股东变更 |
吴福生 ,吴三喜 [退出]
|
吴福生 ,吴妹 [新增]
|
2 | 2021-05-21 | 章程备案 |
无
|
2021-04-20提交新章程
|
3 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴三喜 [退出]
|
吴妹 [新增]
|
4 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴福生
|
吴福生
|
5 | 2016-09-06 | 股东变更 |
吴福生 ,吴三喜
|
吴福生 ,吴三喜
|
6 | 2016-09-06 | 注册资本(金)变更 |
30万人民币
|
1000.0000万人民币( + 3233.33333% )
|
7 | 2016-09-06 | 章程备案 |
无
|
2016-09-05
|
8 | 2016-09-06 | 投资人(股权)变更 |
吴三喜 出资 6万人民币;吴福生 出资 24万人民币;
|
吴三喜 出资 200( + 3233.33333% )万人民币;吴福生 出资 800( + 3233.33333% )万人民币;
|