序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏先龙 | 90.2% | 4510.0万人民币 |
2 | 柳亚 | 9.8% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏权
|
|
2 |
聂宽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南金博林置业有限公司岳阳分公司
|
魏先云 | 2014-01-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-14 | 股东变更 |
柳亚 ,魏先龙
|
柳亚 ,魏先龙
|
2 | 2020-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-07注册资本,股东出资额、比例
|
3 | 2020-08-14 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
5000.000000万人民币( + 400% )
|
4 | 2020-06-17 | 法定代表人变更 |
柳亚
|
魏权
|
5 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳亚 [退出]
|
魏权 [新增]
|
6 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
聂宽
|
7 | 2018-11-30 | 联络员备案 |
刘乐 *** 备案手机:***
|
聂宽 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-11-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-30公司住所、营业期限
|
9 | 2017-11-15 | 地址变更 |
湘阴县文星镇江东东路北侧(中国银行湘阴支行三楼)
|
湖南省岳阳市湘阴县文星镇芙蓉北路与滨湖路交汇处东湖金岸3栋105号
|
10 | 2017-11-15 | 经营期限 |
2007年12月4日 至 2017年12月3日
|
2007年12月4日 至 2037年12月3日
|