序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李瑛 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 石成 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑛
|
|
2 |
石成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-26 | 联络员备案 |
李瑛 *** 备案手机:***
|
李瑛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李瑛 [退出]
|
石成 [新增]
|
3 | 2019-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石成 [退出]
|
李瑛 [新增]
|
4 | 2019-05-22 | 法定代表人变更 |
石成
|
李瑛
|
5 | 2019-05-16 | 联络员备案 |
石成 *** 备案手机:***
|
李瑛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-05-11 | 联络员备案 |
石成 *** 备案手机:***
|
石成 *** 备案手机:*** (网上办理)
|