序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 负责人变更 |
周俊池 [退出]
|
石亮 [新增]
|
2 | 2019-03-04 | 负责人变更 |
卢浪 [退出]
|
周俊池 [新增]
|
3 | 2018-06-12 | 联络员备案 |
杨铃 *** 备案手机:***
|
杨铃 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
杨铃 *** 备案手机:***
|
杨铃 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-10 | 负责人变更 |
吴鑫 [退出]
|
卢浪 [新增]
|