序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王燕君 | 67% | 134.0万人民币 |
2 | 胡时 | 18% | 36.0万人民币 |
3 | 陈靖彦 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王燕君
|
|
2 |
李贵珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 法定代表人变更 |
周灵
|
王燕君
|
2 | 2022-03-31 | 股东变更 |
胡时 ,王燕君 ,易建红 , [退出]岳阳思和远生商务服务有限公司 , [退出]周灵 [退出]
|
陈靖彦 , [新增]胡时 ,王燕君
|
3 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周灵 [退出]
|
王燕君 [新增]
|
4 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易建红 [退出]
|
李贵珍 [新增]
|
5 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘柯 [退出]
|
王燕君 [新增]
|
6 | 2022-03-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-25第三章第六条、条六章第二十六条:股权变更,执行董事、经理、监事备案。
|
7 | 2022-03-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
周灵; [退出]胡时;易建红; [退出]岳阳思和远生商务服务有限公司; [退出]王燕君;
|
王燕君;胡时;陈靖彦; [新增]
|
8 | 2020-04-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-14修改第六章第二十四条。股东会聘任经理
|
9 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘柯
|
刘柯
|