序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡中山 | 1998万人民币 | |
2 | 殷先 | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡中山
|
|
2 |
袁美珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-16 | 股东变更 |
蔡中山
|
蔡中山 ,殷先 [新增]
|
2 | 2020-04-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-04-16 | 章程备案 |
无
|
2020-04-10提交了新的公司章程。
|
4 | 2020-03-02 | 经营期限 |
2010年1月15日 至 2020年1月14日
|
2010年1月15日 至 2030年1月14日
|
5 | 2020-03-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-02对原公司章程第六章第二十六条公司经营范围进行了修改。
|
6 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
袁美珍 *** 备案手机:***
|
袁美珍 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-10-24 | 股东变更 |
蔡中山
|
蔡中山
|
8 | 2016-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡中山
|
蔡中山
|
9 | 2016-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁美珍
|
袁美珍
|
10 | 2016-10-24 | 监事备案 |
袁美珍
|
袁美珍
|