序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐雄辉 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 戴韬 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 石旭奇 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐雄辉
|
|
2 |
张毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 联络员备案 |
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
徐雄辉 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-17 | 股东变更 |
戴韬 ,徐雄辉 ,张毅 [退出]
|
戴韬 ,石旭奇 , [新增]徐雄辉
|
8 | 2018-04-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-14股东及出资额
|