序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨昔建 | 60.86956% | 280.0万人民币 |
2 | 何木宗 | 17.3913% | 80.0万人民币 |
3 | 何中良 | 13.04348% | 60.0万人民币 |
4 | 杨建华 | 6.52174% | 30.0万人民币 |
5 | 何高如 | 2.17391% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨昔建
|
|
2 |
杨建华
|
|
3 |
何木宗
|
|
4 |
何高如
|
|
5 |
何中良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-01-05将成员何高如出资110万元变更为10万元,将杨昔建出资180万元变更为280万元。; 2020-01-05将成员何高如出资110万元变更为10万元,将杨昔建出资180万元变更为280万元。
|
2 | 2019-01-17 | 法定代表人变更 |
杨昔建
|
杨昔建
|
3 | 2019-01-17 | 业务范围变更 |
组织农业机械耕整、插秧、收割服务;引进新农机品种,开展成员与农业机械有关的的技术维修、技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
组织农业机械耕整、插秧、收割服务;引进新农机品种,开展成员与农业机械有关的的技术维修、技术培训、技术交流和信息咨询服务。组织成员水稻种植;组织销售成员种植的稻谷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
杨昔建 *** 备案手机:***414400
|
杨昔建 *** 备案手机:***
|