序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎兵 | 1818.0万人民币 | |
2 | 谢光希 | 300.0万人民币 | |
3 | 黎亮聪 | 15.94261% | 800.0万人民币 |
4 | 黄天保 | 13.94978% | 700.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎兵
|
|
2 |
黎亮聪
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南界华建筑工程有限责任公司长沙分公司
|
黎锋 | 2017-11-28 |
2 |
湖南界华建筑工程有限责任公司广州分公司
|
黄天保 | 2007-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-16 | 经营范围变更 |
1、房屋建筑工程施工总承包贰级;2、防腐保温工程专业承包贰级 ;3、市政公用工程施工总承包贰级;4、土石方工程专业承包贰级;5、机电设备安装工程专业承包贰级; 6、建筑装修装饰工程专业承包贰级;7、水利水电工程施工总承包叁级;8、园林古建筑工程专业承包叁级;9、防腐保温材料销售及机电设备维修;10、园林绿化工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
1、房屋建筑工程施工总承包贰级;2、防腐保温工程专业承包贰级 ;3、市政公用工程施工总承包贰级;4、土石方工程专业承包贰级;5、机电设备安装工程专业承包贰级; 6、建筑装修装饰工程专业承包贰级;7、水利水电工程施工总承包叁级;8、园林古建筑工程专业承包叁级;9、碎石加工;10、防腐保温材料销售及机电设备维修;11、园林绿化工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-11-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-15经营范围
|
3 | 2018-03-23 | 经营范围变更 |
1、房屋建筑工程施工总承包贰级;2、防腐保温工程专业承包贰级 ;3、市政公用工程施工总承包贰级;4、土石方工程专业承包贰级;5、机电设备安装工程专业承包贰级; 6、建筑装修装饰工程专业承包贰级;7、水利水电工程施工总承包叁级;8、园林古建筑工程专业承包叁级;9、防腐保温材料销售及机电设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
1、房屋建筑工程施工总承包贰级;2、防腐保温工程专业承包贰级 ;3、市政公用工程施工总承包贰级;4、土石方工程专业承包贰级;5、机电设备安装工程专业承包贰级; 6、建筑装修装饰工程专业承包贰级;7、水利水电工程施工总承包叁级;8、园林古建筑工程专业承包叁级;9、防腐保温材料销售及机电设备维修;10、园林绿化工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-03-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-22经营范围
|
5 | 2017-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎亮辉 [退出]易建光 [退出]
|
黎兵 [新增]
|
6 | 2017-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄天宝 [退出]易国芳 [退出]
|
黎亮聪 [新增]
|
7 | 2017-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎兵
|
黎兵
|
8 | 2017-11-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
1989年8月21日 至 2018年5月8日
|
1989年8月21日 至 长期
|
9 | 2017-11-13 | 章程备案 |
无
|
2017-11-03新的章程
|
10 | 2017-11-13 | 董事备案 |
黎兵
|
黎兵
|