序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘作辉 | 90.90909% | 100.0万人民币 |
2 | 田向阳 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘作辉
|
|
2 |
田向阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2022-04-22 | 股东变更 |
刘作辉
|
刘作辉 ,田向阳 [新增]
|
3 | 2022-04-22 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
110.000000万人民币( + 10% )
|
4 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘作辉
|
刘作辉
|
5 | 2022-04-22 | 章程备案 |
无
|
2022-04-21第五、六条
|
6 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘仲联 [退出]
|
田向阳 [新增]
|
7 | 2019-05-28 | 经营期限 |
2009年7月9日 至 2019年7月8日
|
2009年7月9日 至 长期
|
8 | 2019-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-28原章程第二十条
|
9 | 2018-04-16 | 联络员备案 |
易小平 *** 备案手机:***
|
熊杨 *** 备案手机:***
|
10 | 2016-04-14 | 财务负责人 |
|
易小平
|