序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付毅刚 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 何姣 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付毅刚
|
|
2 |
何姣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 股东变更 |
付毅刚 ,何姣
|
付毅刚 ,何姣
|
2 | 2020-06-16 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
500.000000万人民币( + 150% )
|
3 | 2020-06-16 | 章程备案 |
无
|
2020-06-15变更
|
4 | 2020-06-11 | 章程备案 |
无
|
2020-05-29股东、股权变更。
|
5 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付毅刚
|
付毅刚
|
6 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何姣
|
何姣
|
7 | 2020-06-11 | 股东变更 |
付毅刚
|
付毅刚 ,何姣 [新增]
|
8 | 2020-06-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2019-06-21 | 地址变更 |
岳阳市金鹗中路233号
|
湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路266号粮贸综合楼六楼
|
10 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
游星 [退出]
|
何姣 [新增]
|