序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许文革 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 黄奇 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许文革
|
|
2 |
杨芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-09 | 股东变更 |
黄奇 ,许文革
|
黄奇 ,许文革
|
2 | 2020-04-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-01股东资金变更。
|
3 | 2019-05-28 | 股东变更 |
许滔 , [退出]许文革
|
黄奇 , [新增]许文革
|
4 | 2019-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-17股东变更,章程修正案备案。
|
5 | 2019-04-01 | 法定代表人变更 |
巢佳
|
许文革
|
6 | 2019-04-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-22法定代表人、股东变更,董事、经理、联络员备案。
|
7 | 2019-04-01 | 股东变更 |
巢佳 , [退出]许滔
|
许滔 ,许文革 [新增]
|
8 | 2019-04-01 | 联络员备案 |
巢佳 *** 备案手机:***
|
黄奇 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
巢佳 [退出]
|
许文革 [新增]
|
10 | 2018-08-07 | 股东变更 |
巢凤娥 , [退出]许滔
|
巢佳 , [新增]许滔
|