序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-06 | 联络员备案 |
董润平 *** 备案手机:***
|
方雨露 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-10-20 | 负责人变更 |
喻应和 [退出]
|
方雨露 [新增]
|
3 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
周生云 备案手机:*****
|
董润平 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2015-06-01 | 法定代表人变更 |
周生云
|
喻应和
|
5 | 2014-12-18 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
6 | 2014-12-18 | 隶属企业名称变更 |
中国农业银行股份有限公司岳阳分行
|
中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行
|