序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄大根 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄大根
|
|
2 |
陈优美
|
|
3 |
欧晓辉
|
|
4 |
黄澄清
|
|
5 |
李务华
|
|
6 |
黄海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-03-04 | 章程备案 |
无
|
2022-03-02提交新章程
|
3 | 2022-03-04 | 股东变更 |
黄大根 ,兰鑫 [退出]
|
黄大根
|
4 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
兰鑫 [退出]欧晓辉黄大根黄澄清陈优美
|
李务华 [新增]陈优美欧晓辉黄大根黄澄清
|
5 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈优美兰鑫黄阳姣 [退出]黄大根刘乐勋 [退出]
|
陈优美黄大根兰鑫黄澄清 [新增]欧晓辉 [新增]
|
6 | 2021-11-29 | 经营范围变更 |
文化艺术教育。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:普通,非全日制,非学科类培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
7 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李丹 [退出]
|
黄海燕 [新增]
|
8 | 2021-11-29 | 章程备案 |
无
|
2021-11-24提交新章程。
|
9 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄大根
|
10 | 2021-11-29 | 联络员备案 |
兰鑫 *** 备案手机:***
|
黄大根 *** 备案手机:***
|