序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方东正 | 40% | 200.0万人民币 |
2 | 刘旭东 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 王平 | 20% | 100.0万人民币 |
4 | 向够良 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴爱根
|
|
2 |
王平
|
|
3 |
方东正
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
皮红兵
|
吴爱根
|
2 | 2022-06-13 | 章程备案 |
无
|
2022-06-10提交新章程。
|
3 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
方芳芳 *** 备案手机:***
|
吴爱根 *** 备案手机:***
|
4 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
皮红兵 [退出]
|
吴爱根 [新增]
|
5 | 2022-06-13 | 法定代表人变更 |
皮红兵
|
吴爱根
|
6 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王平
|
皮红兵
|
7 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王平 [退出]
|
皮红兵 [新增]
|
8 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
王平
|
皮红兵
|
9 | 2020-04-09 | 联络员备案 |
陈清溪 *** 备案手机:***
|
方芳芳 *** 备案手机:***
|
10 | 2016-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余沅高
|
方东正
|