序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡先炎 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡先炎
|
|
2 |
蔡勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-19 | 章程备案 |
无
|
2021-01-14股东股权
|
2 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈其英 [退出]
|
蔡先炎 [新增]
|
3 | 2021-01-19 | 股东变更 |
陈其英 [退出]
|
蔡先炎 [新增]
|
4 | 2021-01-19 | 法定代表人变更 |
陈其英
|
蔡先炎
|
5 | 2019-01-03 | 联络员备案 |
徐建 *** 备案手机:***
|
陈其英 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-01-03 | 股东变更 |
蔡先炎 [退出]
|
陈其英 [新增]
|
7 | 2019-01-03 | 法定代表人变更 |
蔡先炎
|
陈其英
|
8 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
徐建 *** 备案手机:***
|
徐建 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-02-06 | 股东变更 |
蔡先炎 ,徐建 [退出]
|
蔡先炎
|
10 | 2018-02-06 | 法定代表人变更 |
蔡先炎
|
蔡先炎
|