序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑乐 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 武培辉 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑乐
|
|
2 |
周炼文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-09 | 联络员备案 |
周炼文 *** 备案手机:***
|
王岳清 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周炼文
|
周炼文
|
3 | 2020-01-21 | 股东变更 |
王岳清 , [退出]武培辉 ,周炼文 [退出]
|
武培辉 ,郑乐 [新增]
|
4 | 2020-01-21 | 财务负责人 |
王岳清 ***
|
郑乐 ***
|
5 | 2020-01-21 | 章程备案 |
无
|
2020-01-20提交新的公司章程
|
6 | 2020-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郑乐
|
7 | 2020-01-21 | 经营期限 |
2017年11月15日 至 2047年11月14日
|
2017年11月15日 至 长期
|
8 | 2020-01-21 | 法定代表人变更 |
王岳清
|
郑乐
|
9 | 2017-11-22 | 财务负责人 |
周炼文 ***
|
王岳清 ***
|
10 | 2017-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周炼文 [退出]
|
王岳清 [新增]
|