序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨志 | 55.55556% | 50.0万人民币 |
2 | 杨立国 | 13.33333% | 12.0万人民币 |
3 | 杨立正 | 11.11111% | 10.0万人民币 |
4 | 杨****四 | 11.11111% | 10.0万人民币 |
5 | 杨建社 | 8.88889% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨志
|
|
2 |
杨立国
|
|
3 |
杨建社
|
|
4 |
杨****四
|
|
5 |
杨立正
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 法定代表人变更 |
杨志
|
杨小红
|
2 | 2021-05-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-18
|
3 | 2018-06-04 | 联络员备案 |
杨志 *** 备案手机:***
|
杨志 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
杨志 备案手机:*****
|
杨志 备案手机:*****
|
5 | 2017-06-07 | 联络员备案 |
杨志 备案手机:*****
|
杨志 备案手机:*****
|
6 | 2016-06-04 | 联络员备案 |
杨林森 *** 备案手机:***
|
杨志 *** 备案手机:***
|