序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-02 | 法定代表人变更 |
梁长生
|
钟威
|
2 | 2019-09-02 | 财务负责人 |
|
钟威 ***
|
3 | 2019-09-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-23股东
|
4 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何放其 [退出]
|
李镇荣 [新增]
|
5 | 2019-09-02 | 联络员备案 |
范红卫 *** 备案手机:***
|
钟威 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁长生 [退出]
|
钟威 [新增]
|
7 | 2019-09-02 | 股东变更 |
何放其 , [退出]李镇荣 ,梁长生 , [退出]刘健玲 [退出]
|
李镇荣 ,钟威 [新增]
|
8 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
黄孟桃 备案手机:*****
|
范红卫 备案手机:*****
|
9 | 2017-01-18 | 股东变更 |
何放其 ,梁长生 ,刘健玲
|
何放其 ,李镇荣 , [新增]梁长生 ,刘健玲
|
10 | 2017-01-18 | 投资人(股权)变更 |
梁长生 出资 124万人民币;何放其 出资 30万人民币;刘健玲 出资 46万人民币;
|
梁长生 出资 112( - 9.67742% )万人民币;何放其 出资 18( - 40% )万人民币;刘健玲 出资 22( - 52.17391% )万人民币;李镇荣 出资 48万人民币; [新增]
|