序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-09 | 经营期限 |
2010年1月29日 至 2020年1月28日
|
2010年1月29日 至 2030年1月28日
|
2 | 2020-03-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-02-28营业期限
|
3 | 2018-05-03 | 财务负责人 |
|
杨澄宇 ***
|
4 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
金瑞文
|
杨澄宇
|
5 | 2018-05-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金瑞文 [退出]
|
杨澄宇 [新增]
|
6 | 2018-05-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
金瑞文
|
7 | 2018-05-03 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营(凭资质证经营)
|
房地产开****、经营(凭资质证经营)
|
8 | 2017-04-24 | 联络员备案 |
虢正年 备案手机:*****
|
虢正年 备案手机:*****
|
9 | 2017-03-23 | 联络员备案 |
虢正年 备案手机:*****
|
虢正年 备案手机:*****
|
10 | 2012-03-27 | 注册资本变更 |
500.0000万元[人民币]
|
1200.0000万元[人民币]
|