序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄奇 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 黄益良 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-24 | 法定代表人变更 |
许世良
|
黄奇
|
2 | 2018-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄奇
|
黄奇
|
3 | 2018-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许世良 [退出]
|
黄奇 [新增]
|
4 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
黄奇 备案手机:*****
|
黄奇 备案手机:*****
|
5 | 2016-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄奇
|
黄奇
|
6 | 2016-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄奇 [退出]
|
许世良 [新增]
|
7 | 2016-07-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-06-20
|
8 | 2016-07-05 | 董事备案 |
黄奇
|
黄奇
|
9 | 2016-07-05 | 法定代表人变更 |
黄奇
|
许世良
|
10 | 2016-07-05 | 经理备案 |
黄奇 [退出]
|
许世良 [新增]
|