序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何小玲 | 100% | 4200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹艳琼
|
|
2 |
何小玲
|
|
3 |
陶运荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 章程备案 |
无
|
2019-05-30章程第十一条,公司注册资本总额为4200万元人民币,股东出资情况将由公司通过国家企业信用信息公示系统(湖南)向社会进行公示,出资时间:2019.9.22实缴120万元,2013.9.24实缴480万元,2016.1.28实缴600万元,余缴3000万元认缴期2023.9.21日前,出资方式:货币
|
2 | 2019-05-31 | 其他事项备案 |
何小玲 出资 4200万人民币;
|
何小玲 出资 4200.000000万人民币;
|
3 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵成 [退出]
|
何小玲 [新增]
|
4 | 2019-03-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
赵成; [退出]
|
何小玲; [新增]
|
5 | 2018-11-07 | 财务负责人 |
|
吴满霞 ***
|
6 | 2018-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易细凤 [退出]
|
陶运荣 [新增]
|
7 | 2018-11-07 | 联络员备案 |
易细凤 *** 备案手机:***
|
陶运荣 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
隋文星 [退出]
|
邹艳琼 [新增]
|
9 | 2018-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
隋文星 [退出]
|
赵成 [新增]
|
10 | 2018-11-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
隋文星; [退出]
|
赵成; [新增]
|