序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁东风 | 50% | 100万人民币 |
2 | 刘尧毅 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘尧毅
|
|
2 |
梁东风
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-21 | 联络员备案 |
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
刘尧毅 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-05-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘尧毅 备案手机:*****
|
6 | 2015-11-23 | 财务负责人 |
|
|