序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 饶先红 | 40% | 1200.0万人民币 |
2 | 孙玉龙 | 30% | 900.0万人民币 |
3 | 戴新刚 | 30% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙玉龙
|
|
2 |
饶先红
|
|
3 |
戴新刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-21 | 联络员备案 |
戴新刚 *** 备案手机:***
|
戴新刚 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
戴新刚 *** 备案手机:***
|
戴新刚 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-06-18 | 联络员备案 |
戴新刚 备案手机:*****
|
戴新刚 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
戴新刚 备案手机:*****
|
戴新刚 备案手机:*****
|