序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史维利 | 50.5% | 25.25万人民币 |
2 | 周广军 | 49.5% | 24.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
代家祥
|
|
2 |
史维利
|
|
3 |
周广军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常德久久物流有限公司贺家山分公司
|
代家祥 | 2013-11-07 |
2 |
常德久久物流有限公司武陵分公司
|
代家祥 | 2010-12-29 |
3 |
常德久久物流有限公司鼎城分公司
|
代家祥 | 2007-05-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周广军 [退出]
|
代家祥 [新增]
|
2 | 2018-08-17 | 财务负责人 |
辜剑锋 ***
|
刘东 ***
|
3 | 2018-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周广军
|
周广军
|
4 | 2018-08-17 | 法定代表人变更 |
周广军
|
代家祥
|
5 | 2018-08-17 | 联络员备案 |
向立新 *** 备案手机:***
|
周广军 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-08-06 | 地址变更 |
常德经济技术开****区德山街道办事处莲花池居委会善卷路(运管二所旁)
|
湖南省常德经济技术开****区德山街道永丰社区(永丰小区欢乐多超市四楼)
|
7 | 2016-12-27 | 股东变更 |
高潮 , [退出]向立新 [退出]
|
史维利 , [新增]周广军 [新增]
|
8 | 2016-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向立新 [退出]
|
周广军 [新增]
|
9 | 2016-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高潮 [退出]
|
史维利 [新增]
|
10 | 2016-12-27 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
常德久久物流有限公司鼎城分公司;常德久久物流有限公司武陵分公司;常德久久物流有限公司贺家山分公司;
|