序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄勇 | 79% | 632.0万人民币 |
2 | 曾顺清 | 21% | 168.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄勇
|
|
2 |
彭自平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐勇 [退出]
|
黄勇 [新增]
|
2 | 2020-04-17 | 地址变更 |
常德市汉寿县龙阳镇新街社区冯家湾组
|
湖南省常德市汉寿县龙阳街道新街社区冯家湾组
|
3 | 2020-04-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-13公司章程第一章第二条公司住所修改
|
4 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
徐勇
|
黄勇
|
5 | 2020-01-13 | 法定代表人变更 |
黄勇
|
徐勇
|
6 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄勇 [退出]
|
徐勇 [新增]
|
7 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
黄勇 备案手机:*****
|
黄勇 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
黄勇 备案手机:*****
|
黄勇 备案手机:*****
|
9 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
黄勇 备案手机:*****
|
黄勇 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-18 | 联络员备案 |
黄勇 备案手机:*****
|
黄勇 备案手机:*****
|