序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-27 | 负责人变更 |
杨林 [退出]
|
陈超 [新增]
|
2 | 2020-11-27 | 联络员备案 |
杨林 *** 备案手机:***
|
陈超 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-01 | 联络员备案 |
朱翠英 *** 备案手机:***
|
杨林 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-03-26 | 联络员备案 |
朱翠英 *** 备案手机:***
|
朱翠英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-07-20 | 负责人变更 |
朱翠英 [退出]
|
杨林 [新增]
|
6 | 2016-12-12 | 负责人变更 |
谢智敏 [退出]
|
朱翠英 [新增]
|
7 | 2016-12-12 | 联络员备案 |
谢智敏 备案手机:*****
|
朱翠英 备案手机:*****
|
8 | 2016-09-06 | 财务负责人 |
黑霞 430703***
|
黑霞 ***
|
9 | 2016-09-06 | 财务负责人 |
黑霞 69
|
黑霞
|
10 | 2016-09-06 | 经营场所变更 |
湖南省澧县澧阳镇洗墨池居委会解放路275号(原棉麻公司)1楼
|
湖南省澧县澧阳街道办事处黄桥居委会(农资大市场)A栋201
|