序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛朝阳 | 20% | 100.0万人民币 |
2 | 杨君 | 16% | 80.0万人民币 |
3 | 杨国栋 | 16% | 80.0万人民币 |
4 | 李勇志 | 16% | 80.0万人民币 |
5 | 薛永进 | 16% | 80.0万人民币 |
6 | 青先林 | 16% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛朝霞
|
|
2 |
杨国栋
|
|
3 |
葛朝阳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南中城房地产开****有限公司鸿福苑项目部
|
刘红兵 | 2021-06-04 |
2 |
湖南中城房地产开****有限公司北苑小区项目部
|
邹文利 | 2019-03-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-19 | 法定代表人变更 |
刘红兵
|
葛朝霞
|
2 | 2019-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘红兵 [退出]
|
葛朝霞 [新增]
|
3 | 2017-02-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛永进 [退出]
|
刘红兵 [新增]
|
4 | 2017-02-13 | 法定代表人变更 |
薛永进
|
刘红兵
|
5 | 2017-02-13 | 董事备案 |
薛永进 [退出]
|
刘红兵 [新增]
|
6 | 2014-10-27 | 投资人(股权)变更 |
杨长禄出资 5.00000万元 人民币; [退出]刘辉球出资 10.00000万元 人民币; [退出]王松山出资 15.00000万元 人民币; [退出]金保廷出资 18.00000万元 人民币; [退出]陈德畅出资 10.00000万元 人民币; [退出]徐立新出资 5.00000万元 人民币; [退出]刘卫国出资 5.00000万元 人民币; [退出]李振刚出资 2.00000万元 人民币; [退出]罗永贵出资 5.00000万元 人民币; [退出]杨平出资 6.00000万元 人民币; [退出]葛朝阳出资 240.00000万元 人民币;胡吉兵出资 4.00000万元 人民币; [退出]张德生出资 5.00000万元 人民币; [退出]陈建华出资 5.00000万元 人民币; [退出]李云富出资 95.00000万元 人民币; [退出]李勇志出资 5.00000万元 人民币;钟文斌出资 10.00000万元 人民币; [退出]青先林出资 50.00000万元 人民币;袁先波出资 5.00000万元 人民币 [退出]
|
葛朝阳出资 100.00000( - 58.33333% )万元 人民币 ;青先林出资 80.00000( + 60% )万元 人民币 ;杨国栋出资 80.00000万元 人民币 ; [新增]杨君出资 80.00000万元 人民币 ; [新增]薛永进出资 80.00000万元 人民币 ; [新增]李勇志出资 80.00000( + 1500% )万元 人民币
|
7 | 2014-10-27 | 法定代表人变更 |
葛朝阳
|
薛永进
|
8 | 2014-10-27 | 经营范围 |
房地产经营。
|
房地产经营。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2014-10-27 | 投资人(股权)变更 |
胡吉兵 [退出]张德生 [退出]李勇志钟文斌 [退出]青先林袁先波 [退出]李云富 [退出]陈建华 [退出]刘辉球 [退出]王松山 [退出]陈德畅 [退出]徐立新 [退出]杨平 [退出]葛朝阳金保廷 [退出]杨长禄 [退出]刘卫国 [退出]李振刚 [退出]罗永贵 [退出]
|
葛朝阳杨国栋 [新增]杨君 [新增]薛永进 [新增]青先林李勇志
|