序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁淑兰 | 58.5% | 175.5万人民币 |
2 | 李湘灵 | 31.5% | 94.5万人民币 |
3 | 丁麒晋 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁麒晋
|
|
2 |
丁淑兰
|
|
3 |
李雪斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 联络员备案 |
丁麒晋 *** 备案手机:***
|
丁麒晋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-19 | 联络员备案 |
殷小慧 *** 备案手机:***
|
丁麒晋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-30 | 股东变更 |
丁淑兰 ,丁麒晋
|
丁淑兰 ,丁麒晋 ,李湘灵 [新增]
|
4 | 2020-04-30 | 章程备案 |
无
|
2020-04-29股东变更为丁淑兰、丁麒晋、李湘灵
|
5 | 2020-04-26 | 联络员备案 |
丁麒晋 *** 备案手机:***
|
殷小慧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-03-24 | 章程备案 |
无
|
2020-03-24变更法定代表人
|
7 | 2020-03-24 | 法定代表人变更 |
丁淑兰
|
丁麒晋
|
8 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁淑兰
|
丁淑兰
|
9 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁淑兰 [退出]
|
丁麒晋 [新增]
|
10 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁麒晋 [退出]
|
李雪斌 [新增]
|