序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何茂韧 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 周海霞 | 29.5% | 295.0万人民币 |
3 | 周继志 | 19.5% | 195.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周继志
|
|
2 |
蒋进原
|
|
3 |
周海霞
|
|
4 |
戴云涛
|
|
5 |
杨自平
|
|
6 |
何茂韧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
何茂韧 *** 备案手机:***
|
何茂韧 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-15 | 联络员备案 |
何茂韧 *** 备案手机:***
|
何茂韧 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
何茂韧 *** 备案手机:***
|
何茂韧 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-05-28 | 联络员备案 |
何茂韧 备案手机:*****
|
何茂韧 备案手机:*****
|