序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高红漫 | 37.5% | 187.5万人民币 |
2 | 熊海容 | 37.5% | 187.5万人民币 |
3 | 刘向军 | 25% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高红漫
|
|
2 |
熊海容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘山 [退出]
|
熊海容 [新增]
|
2 | 2021-03-25 | 股东变更 |
高红漫 ,刘山 , [退出]刘向东 [退出]
|
高红漫 ,刘向军 , [新增]熊海容 [新增]
|
3 | 2021-03-25 | 章程备案 |
无
|
2021-03-18股东变更
|
4 | 2020-10-30 | 股东变更 |
丁亚琼 , [退出]刘丽君 , [退出]熊燕 , [退出]杨光瑛 [退出]
|
高红漫 , [新增]刘山 , [新增]刘向东 [新增]
|
5 | 2020-10-30 | 法定代表人变更 |
丁亚琼
|
高红漫
|
6 | 2020-10-30 | 章程备案 |
无
|
2020-10-29股东、股份变更、法人变更
|
7 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁亚琼 [退出]
|
高红漫 [新增]
|
8 | 2020-10-30 | 联络员备案 |
丁亚琼 *** 备案手机:***
|
高红漫 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨光瑛 [退出]
|
刘山 [新增]
|
10 | 2018-10-29 | 经营期限 |
2008年9月24日 至 2028年9月23日
|
2008年9月24日 至 长期
|