序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘扬 | 51% | 255万人民币 |
2 | 魏勇 | 49% | 245万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘扬
|
|
2 |
魏勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南万龙汽车销售服务有限公司澧县分公司
|
张金铃 | 2018-09-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 联络员备案 |
刘扬 *** 备案手机:***
|
刘扬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘扬
|
刘扬
|
3 | 2018-12-15 | 股东变更 |
刘扬 ,魏勇
|
刘扬 ,魏勇
|
4 | 2018-12-15 | 法定代表人变更 |
刘扬
|
刘扬
|
5 | 2017-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘扬 [退出]
|
魏勇 [新增]
|
6 | 2017-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏勇 [退出]
|
刘扬 [新增]
|
7 | 2017-10-24 | 法定代表人变更 |
魏勇
|
刘扬
|
8 | 2017-10-24 | 董事备案 |
魏勇 [退出]
|
刘扬 [新增]
|
9 | 2017-10-24 | 监事备案 |
刘扬 [退出]
|
魏勇 [新增]
|
10 | 2017-10-24 | 经理备案 |
魏勇 [退出]
|
刘扬 [新增]
|