序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大亚湾中南实业****展总公司 | 51% | 4335.0万人民币 |
2 | 中南崎峰农业投资(深圳)有限公司 | 22% | 1870.0万人民币 |
3 | 皮燎原 | 131.12万人民币 | |
4 | 皮正新 | 109.25万人民币 | |
5 | 刘保江 | 54.63万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
皮燎原
|
|
2 |
扶元焰
|
|
3 |
麦弘毅
|
|
4 |
陈维
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常德正新农业科技****展有限公司珠海分公司
|
魏天赐 | 2015-08-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
曾勇银 *** 备案手机:***
|
曾勇银 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱新波 [退出]皮燎原邓游龙 [退出]
|
扶元焰 [新增]皮燎原麦弘毅 [新增]
|
3 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳健 [退出]
|
陈维 [新增]
|
4 | 2020-01-06 | 章程备案 |
无
|
2019-12-24
|
5 | 2020-01-06 | 法定代表人变更 |
邓游龙
|
皮燎原
|
6 | 2019-06-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(国有控股)
|
7 | 2019-06-27 | 章程备案 |
无
|
2019-06-25
|
8 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
皮正新 [退出]
|
朱新波 [新增]邓游龙 [新增]皮燎原 [新增]
|
9 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
皮燎原
|
10 | 2019-06-27 | 股东变更 |
皮燎原 ,皮正新
|
大亚湾中南实业****展总公司 , [新增]刘保江 , [新增]皮燎原 ,皮正新 ,中南崎峰农业投资(深圳)有限公司 [新增]
|