序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋毅 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 黄海腾 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 黄少君 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋晓文
|
|
2 |
蔡文瑛
|
|
3 |
黄海腾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 章程备案 |
无
|
2021-06-28变更股东股权
|
2 | 2021-07-01 | 股东变更 |
蔡文瑛 , [退出]陈伟 , [退出]黄海腾 ,蒋晓文 [退出]
|
黄海腾 ,黄少君 , [新增]蒋毅 [新增]
|
3 | 2020-05-14 | 财务负责人 |
张严文 ***
|
黄海腾 ***
|
4 | 2020-05-14 | 经营范围变更 |
名胜风景区管理;城市公园管理;旅游项目开****;旅游项目策划服务;企业管理咨询(不得从事股权投资、债券投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务;不含金融、证券、期货的咨询,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);摄影扩印服务;票务代理服务;会议及展览服务;大型活动组织服务;策划创意服务、企业形象策划服务;互联网信息服务;数字内容服务;专业设计服务;广告制作、****布及代理服务;汽车租赁;工艺品(不含文物、象牙及其制品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
名胜风景区管理;旅游项目开****;旅游项目策划服务;票务代理服务;旅客票务代理;会议及展览服务;大型活动组织服务;策划创意服务、企业形象策划服务;互联网信息服务;数字内容服务;专业设计服务;广告制作、****布及代理服务;汽车租赁;软件开****;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;计算机软件及辅助设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、机械设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-05-14 | 章程备案 |
无
|
2020-04-01变更营业范围、财务负责人
|
6 | 2018-06-28 | 经营范围变更 |
旅游项目开****;旅游景区管理;旅游项目策划服务;企业管理咨询;票务代理;会议及展览服务;大型活动组织服务;企业形象策划服务;工艺品(不含文物、象牙及其制品)的销售;广告制作、****布及代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
名胜风景区管理;城市公园管理;旅游项目开****;旅游项目策划服务;企业管理咨询(不得从事股权投资、债券投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务;不含金融、证券、期货的咨询,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);摄影扩印服务;票务代理服务;会议及展览服务;大型活动组织服务;策划创意服务、企业形象策划服务;互联网信息服务;数字内容服务;专业设计服务;广告制作、****布及代理服务;汽车租赁;工艺品(不含文物、象牙及其制品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-06-28 | 法定代表人变更 |
黄海腾
|
蒋晓文
|
8 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄海腾 [退出]
|
蒋晓文 [新增]
|
9 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱娟娟 [退出]
|
蔡文瑛 [新增]
|
10 | 2018-06-28 | 股东变更 |
陈伟 ,黄海腾 ,朱娟娟 [退出]
|
蔡文瑛 , [新增]陈伟 ,黄海腾 ,蒋晓文 [新增]
|